SAS au capital de 2.700 €
Siège : 21 Mail de la Demi Lune
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
883 258 527 RCS CRETEIL
- transférer le siège social au 266 avenue Daumesnil 75012 PARIS.
- nommer Président M. FORTES MENDES DE PINA Adriano, 14 rue de la Chaussée de Paris 77124 VILLENOY, en remplacement de M. GENTIL Hichem Jayce démissionnaire
Radiation au RCS de CRETEIL et immatriculation au RCS de PARIS
Publiez mon annonce légale en ligne dans Le nouvel Economiste
Texte optimisé pour avoir le meilleur prix - Attestation immédiate par mail
Consulter nos Modèles et Exemples d'Annonces Légales
Modèle et Exemples d'Annonces Légales de Changement de DuréeModèle et Exemples d'Annonces Légales de Changement de GérantModèle et Exemples d'Annonces Légales de Modification de Dénomination SocialeModèle et Exemples d'Annonces Légales de Modification de l'Objet SocialModèle et Exemples d'Annonces Légales de Modification du CapitalModèle et Exemples d'Annonces Légales de Poursuite d’ActivitéVoir tous nos modèles et exemples d'Annonces Légales >
Autres annonces légales publiées en ligne dans le journal habilité Le nouvel Economiste
AMB 94 DOCTEUR CHARCOTAnnonce légale parue le Mercredi 4 Mai 2022
Département 94 - Val-de-Marne
Société Civile Immobilière (SCI)
VELOURIA CONSULTING
Annonce légale parue le Vendredi 9 Avril 2021
Département 94 - Val-de-Marne
Société par Actions Simplifiées (SAS)
CONCEPTUS IMMOBILIS / SAF TADING
Annonce légale parue le Vendredi 5 Mars 2021
Département 92 - Hauts-de-Seine
Modification de l'Objet Social
Modification du Président
Changement de Dénomination
MLV AUTO MULTISERVICES
Annonce légale parue le Vendredi 25 Septembre 2020
Département 78 - Yvelines
Société par Actions Simplifiées Unipersonnelle (SASU)
LA ROMA
Annonce légale parue le Vendredi 19 Juin 2020
Département 75 - Paris
Modification du Gérant / Co-Gérant
LE BEAU MARCHE
Annonce légale parue le Vendredi 3 Janvier 2020
Département 75 - Paris
Modification du Gérant / Co-Gérant
SOLAR SECURITY
Annonce légale parue le Vendredi 14 Septembre 2018
Département 93 - Seine-Saint-Denis
Transfert de siège dans un Autre Département (Arrivée)
Modification du Président
IPC CONSULT
Annonce légale parue le Vendredi 17 Juin 2016
Département 94 - Val-de-Marne
Société à Responsabilité Limitée (SARL)
Autres annonces légales publiées en ligne dans le département du 75 - Paris
MIDGAR TECHNOLOGYAnnonce légale parue le Vendredi 8 Décembre 2023
Département 75 - Paris
Dissolution
SOCIETE CIVILE DE MOYENS PAM
Annonce légale parue le Jeudi 6 Avril 2023
Département 75 - Paris
Modification du Gérant / Co-Gérant
SARLU REJEB
Annonce légale parue le Vendredi 17 Décembre 2021
Département 75 - Paris
Clôture de Liquidation
F.A. STUDIO
Annonce légale parue le Vendredi 23 Mars 2018
Département 75 - Paris
Clôture de Liquidation
CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE CARDINET
Annonce légale parue le Vendredi 12 Janvier 2018
Département 75 - Paris
Modification du Gérant / Co-Gérant
SO ! CONSULTING
Annonce légale parue le Vendredi 3 Novembre 2017
Département 75 - Paris
Modification de l'Objet Social
RDLP HOLDING
Annonce légale parue le Vendredi 15 Janvier 2016
Département 75 - Paris
Transfert de siège dans le Même Département